Hanes ariannol WORCESTER EYE UNIT TRUST
Rhif yr elusen: 701126
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2017 | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £135.21k | £292 | £42 | £0 | £50 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £66.15k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.