ymddiriedolwyr FOREST TOWN WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 701167
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELAINE ROSALYN PINNICK | Cadeirydd |
|
|
|||||
Margaret Eskriett | Ymddiriedolwr | 17 April 2022 |
|
|
||||
Marion Allan | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Genni Gent | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
lesley metheringham | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
Linda Macutkiewicz | Ymddiriedolwr | 20 April 2016 |
|
|
||||
Julie Wortley | Ymddiriedolwr | 20 April 2016 |
|
|
||||
June Harrison | Ymddiriedolwr | 20 April 2016 |
|
|
||||
Susan Bright | Ymddiriedolwr | 20 April 2016 |
|
|
||||
Sylvia Fryer | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
Betty Pinnick | Ymddiriedolwr | 01 March 2013 |
|
|
||||
FIONA MAIRI HUNTER-SPOKES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RUTH DOWNING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GILLIAN FORROW | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.