Ymddiriedolwyr THE SOUTH WALES MULTIPLE SCLEROSIS THERAPY CENTRE LTD
Rhif yr elusen: 701740

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charmaine Greig | Ymddiriedolwr | 05 February 2024 |
|
|
||||
Peter Richard Lock | Ymddiriedolwr | 20 August 2022 |
|
|
||||
Christine Annette Jones | Ymddiriedolwr | 20 August 2022 |
|
|
||||
David Richard Denton | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||
Katherine Denton | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||
Steven Burton | Ymddiriedolwr | 09 September 2019 |
|
|
||||
Jeanette Hamilton jones | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
PHILIP JONES | Ymddiriedolwr | 27 February 2017 |
|
|
||||
Leigh Stevens | Ymddiriedolwr | 14 October 2016 |
|
|
||||
PHILIP MORGAN JAMES | Ymddiriedolwr | 14 October 2016 |
|
|
||||
MRS EURHYL ANNE JAMES | Ymddiriedolwr | 14 October 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.