Hanes ariannol HODNET PRE-SCHOOL PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 702076
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £80.55k | £59.59k | £51.48k | £72.15k | £89.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £60.61k | £60.29k | £56.70k | £61.31k | £66.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £50.32k | £35.07k | £47.29k | £73.07k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.