ymddiriedolwyr HEARTBEAT EAST SUFFOLK
Rhif yr elusen: 800632
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL FARTHING | Cadeirydd |
|
|
|||||
LYNN PATRICIA OSBORNE | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
TERENCE RICHARD OSBORNE | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
DEREK JOHN SPALDING | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
IAN ROBERT PANTING | Ymddiriedolwr | 02 June 2022 |
|
|
||||
PATRICIA FOUNTAIN | Ymddiriedolwr | 28 September 2017 |
|
|
||||
YVONNE CHITTOCK | Ymddiriedolwr | 28 September 2017 |
|
|
||||
DENISE THERESA PARMENTER | Ymddiriedolwr | 06 June 2017 |
|
|
||||
KAY YVONNE BURTON | Ymddiriedolwr | 06 June 2017 |
|
|
||||
DAVID JOHN PARMENTER | Ymddiriedolwr | 06 June 2017 |
|
|
||||
PATRICIA ANNE TIBBS | Ymddiriedolwr | 06 June 2017 |
|
|
||||
CAROL NUNN | Ymddiriedolwr | 01 June 2014 |
|
|
||||
JOHN BIGGS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NORMA FARTHING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN PATRICK CUCKOW | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.