Hanes ariannol RAINBOW (BICESTER)
Rhif yr elusen: 801422
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2018 | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £156.53k | £166.47k | £166.51k | £136.16k | £113.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £173.27k | £165.69k | £183.50k | £135.50k | £136.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £77.06k | N/A | N/A | N/A | £73.43k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £87.99k | N/A | £29.32k | £2.05k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.