ymddiriedolwyr NORTHIAM CONSERVATION SOCIETY
Rhif yr elusen: 801710
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Giles | Cadeirydd | 01 May 2017 |
|
|
||||
Jennifer Christine Collett | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||
Andrew George Hawkins | Ymddiriedolwr | 02 July 2021 |
|
|
||||
Janet Ruth Burns | Ymddiriedolwr | 02 July 2021 |
|
|
||||
Gillian Philadelphia Neville | Ymddiriedolwr | 10 May 2019 |
|
|
||||
Jeff Colton | Ymddiriedolwr | 25 May 2018 |
|
|
||||
Alex Kennedy | Ymddiriedolwr | 25 May 2018 |
|
|
||||
Janette King | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.