Hanes ariannol MATCHING WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 802591
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/12/2017 | 30/12/2018 | 30/12/2019 | 30/12/2020 | 30/12/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.61k | £3.56k | £7.18k | £2.27k | £1.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.19k | £3.76k | £7.36k | £2.23k | £2.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.