Ymddiriedolwyr LAMERTON HALL
Rhif yr elusen: 900404

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terry Neild | Cadeirydd | 24 June 2021 |
|
|
||||
Valerie Hill | Ymddiriedolwr | 22 April 2025 |
|
|
||||
Tim Culverhouse | Ymddiriedolwr | 05 August 2024 |
|
|
||||
Joanne Fox | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
Katie Ayland | Ymddiriedolwr | 03 August 2023 |
|
|
||||
Andrew Paxman | Ymddiriedolwr | 05 April 2022 |
|
|
||||
Stephanie Fleur Downing | Ymddiriedolwr | 18 April 2019 |
|
|
||||
VICTORIA MANTON | Ymddiriedolwr | 21 April 2016 |
|
|
||||
Catherine Paxman | Ymddiriedolwr | 21 April 2015 |
|
|
||||
KATHLEEN-JEAN DAVEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.