Hanes ariannol BURRIDGE COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1124060
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £18.77k £24.40k £29.78k £27.14k £47.97k
Cyfanswm gwariant £18.26k £11.80k £17.20k £87.90k £35.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £18.50k £10.67k £316 £5.21k