ymddiriedolwyr THORNDON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1001732
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Nowak | Cadeirydd | 10 August 2021 |
|
|
||||
Jane Naylor | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||
Suzannah Edwards | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|||||
Louise Aldous | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
||||
Peter William Taylor | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|
||||
Steve Parker | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|
||||
Clinton Cattermole | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|
||||
Marion Ravenhill | Ymddiriedolwr | 13 January 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.