Hanes ariannol AFRICA CHRISTIAN TEACHING SERVICES
Rhif yr elusen: 1003479
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 15/01/2019 | 15/01/2020 | 15/01/2021 | 15/01/2022 | 15/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £57.92k | £75.85k | £82.75k | £68.80k | £75.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £57.22k | £77.71k | £56.80k | £58.15k | £75.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.