ymddiriedolwyr THE HAMMOND SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 1022427
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kathrine Cowell | Cadeirydd | 12 October 2017 |
|
|
||||
THOMAS OLIVER MATTHEWS | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|
||||
KARL C NEWSAM | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
ALICE FIONA MCGLADRIGAN | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
PHILP EDGINGTON | Ymddiriedolwr | 23 January 2020 |
|
|
||||
DEBORAH A SILCOCK | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
JOHN DEVOY | Ymddiriedolwr | 26 March 2012 |
|
|
||||
Anna Sutton | Ymddiriedolwr | 23 March 2011 |
|
|||||
CAROL PENNY BA HONS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.