ymddiriedolwyr COUNTY OF GREATER MANCHESTER WEST OF THE GUIDES ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1024268
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Keller | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||
Eleanor Davies | Ymddiriedolwr | 12 December 2022 |
|
|
||||
Sarah Bartlett | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Rebecca Patten | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Lynette McGarry | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Angela Hardman | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Pamela Zoe Williams | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Sarah Coackley | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
Vicky Isaac | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Paula Taylor | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Southern | Ymddiriedolwr | 31 December 2019 |
|
|||||
Belinda Jayne Henshall | Ymddiriedolwr | 27 June 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.