Hanes ariannol ALNE PRE-SCHOOL PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1038362
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2008 | 31/08/2009 | 31/08/2010 | 31/08/2011 | 31/05/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £46.28k | £61.15k | £48.32k | £69.50k | £39.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £41.36k | £55.46k | £49.67k | £55.53k | £39.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.