Hanes ariannol CYMDEITHAS CANOLFAN CAE CYMRO
Rhif yr elusen: 1039492
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (161 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.94k | £29.46k | £36.29k | £21.53k | £17.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.62k | £28.41k | £11.45k | £17.44k | £20.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £23.00k | £2.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.