Hanes ariannol Camden Carers
Rhif yr elusen: 1042757
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £845.74k | £881.66k | £878.02k | £910.28k | £937.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £898.90k | £908.58k | £855.66k | £951.30k | £1.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £630.50k | £652.82k | £652.82k | £687.82k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £663.32k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £57.14k | £50.91k | £58.04k | £40.47k | £49.49k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £787.51k | £829.00k | £818.99k | £869.09k | £886.04k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.09k | £1.74k | £997 | £718 | £2.15k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £898.90k | £908.58k | £855.66k | £951.30k | £1.08m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.40k | £5.25k | £5.38k | £5.64k | £5.96k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.