ymddiriedolwyr BISHOPSGATE SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 1060511
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christiian Marriott | Cadeirydd | 20 June 2016 |
|
|
||||
Andrew Walton Harvey | Ymddiriedolwr | 14 November 2022 |
|
|
||||
Sophie Banks | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Dr Jayne Symons | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|
||||
Conrad Marais | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|
||||
Andrew Harrison | Ymddiriedolwr | 07 January 2020 |
|
|
||||
Dudley Mills | Ymddiriedolwr | 28 March 2017 |
|
|
||||
Barbara Breedon | Ymddiriedolwr | 13 November 2016 |
|
|
||||
Claire Robertson | Ymddiriedolwr | 20 June 2016 |
|
|
||||
Marc David Fisher | Ymddiriedolwr | 22 June 2015 |
|
|
||||
VANESSA CRESSWELL | Ymddiriedolwr | 27 November 2012 |
|
|||||
SHIRLEY MADELEINE WINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID ANDREW HENDERSON-WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.