ymddiriedolwyr BRITISH SOFT DRINKS INDUSTRY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 209296
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD SINCLAIR CHARLTON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Leslie Montgomery CBE | Ymddiriedolwr | 13 July 2023 |
|
|
||||
Dr Marnie Jane Millard OBE | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||
KAREN SALTERS | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
ROBERT THOMAS WATSON | Ymddiriedolwr | 25 June 2019 |
|
|
||||
JOHN COLIN TURNER | Ymddiriedolwr | 09 May 2017 |
|
|
||||
DAVID NELLIST | Ymddiriedolwr | 10 June 2014 |
|
|
||||
Anthony John Dale Peck | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.