ymddiriedolwyr The Institute of Physics Benevolent Fund
Rhif yr elusen: 209746
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR JULIAN JONES OBE | Cadeirydd | 07 November 2012 |
|
|
||||
Dr Gayle Calverley-Miles | Ymddiriedolwr | 18 January 2024 |
|
|
||||
Brian Fulton | Ymddiriedolwr | 22 April 2021 |
|
|
||||
Karen Elizabeth Goldstone | Ymddiriedolwr | 08 March 2017 |
|
|
||||
Professor John L Durell FInstP | Ymddiriedolwr | 23 November 2016 |
|
|
||||
Prof Andy Augousti | Ymddiriedolwr | 10 March 2016 |
|
|
||||
Simon James Peter Prendiville | Ymddiriedolwr | 18 November 2015 |
|
|
||||
Professor Stuart Beaumont Palmer | Ymddiriedolwr | 07 November 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.