ymddiriedolwyr THE HEWORTH MOOR HOUSE TRUST
Rhif yr elusen: 230045
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (33 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Elliott | Cadeirydd | 04 April 2022 |
|
|
||||
Maren Krumdieck | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Dinah Leonard | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||
Susan Halstead | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||
Rachel Jane Hicks | Ymddiriedolwr | 15 July 2019 |
|
|||||
Janet Schofield | Ymddiriedolwr | 13 January 2014 |
|
|
||||
Judith Hodgson | Ymddiriedolwr | 13 January 2014 |
|
|
||||
SUSAN LANGLEY | Ymddiriedolwr | 10 January 2012 |
|
|
||||
Mary Lister | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.