Dogfen lywodraethu WILLIAM WILDING GALLOWAY FUND FOR THE PROVISION OF A CHURCH WORKER
Rhif yr elusen: 250914
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME DATED 08/03/1939 AS AMENDED BY ORDER DATED 25/07/1945 AS AMENDED BY ORDER DATED 18/11/1947 AS AMENDED BY ORDER DATED 21/07/1966 AS AMENDED BY SCHEME DATED 13/05/1975 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 21/05/2013 AS AMENDED ON 11 MAY 2016
Gwrthrychau elusennol
TO ENGAGE AND EMPLOY SOME SUITABLE PERSON OR PERSONS TO MINISTER TO THE NEEDS OF DISADVANTAGED PERSONS RESIDENT IN THE BOROUGH OF PRESTON.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
BOROUGH OF PRESTON
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.