Dogfen lywodraethu EUROPEAN UNION FOR PROGRESSIVE JUDAISM
Rhif yr elusen: 253000
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED JULY 1964 AS AMENDED 1ST AUGUST 1975, 18TH JULY 1976, 1ST OCTOBER 1992 , 2ND NOVEMBER 1997 AND 7 MARCH 2010.
Gwrthrychau elusennol
TO FURTHER THE OBJECTS OF THE WORLD UNION FOR PROGRESSIVE JUDAISM WITHIN EUROPE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
EUROPE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.