ymddiriedolwyr SHEFFIELD ASSOCIATION FOR SPINA BIFIDA AND HYDROCEPHALUS
Rhif yr elusen: 254108
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHELLE GODDARD | Cadeirydd |
|
||||||
Helen Michelle Butler | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Patricia Beale | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|
||||
Janet Tippett | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
||||
Philip Hughes | Ymddiriedolwr | 17 November 2020 |
|
|
||||
Laura Rose | Ymddiriedolwr | 06 October 2020 |
|
|
||||
Bruce Allen | Ymddiriedolwr | 12 March 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.