ymddiriedolwyr THE BEERCROCOMBE VILLAGE TRUST
Rhif yr elusen: 276832
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REAR ADMIRAL NIALL STUART RODERICK KILGOUR CB | Cadeirydd | 13 June 2017 |
|
|||||
Claire Mary Mitchem | Ymddiriedolwr | 08 March 2022 |
|
|
||||
Rev Joanna Kathryn Porter | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||
Graham Walter Harvey | Ymddiriedolwr | 03 March 2016 |
|
|
||||
Maureen Ann Longstaff | Ymddiriedolwr | 09 June 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.