ymddiriedolwyr CITY OF SOUTHAMPTON ORCHESTRA
Rhif yr elusen: 281214
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (25 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jos Benedict Creese | Cadeirydd | 13 November 2018 |
|
|
||||
Trevor Grant | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|
||||
Judith Houghton | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|||||
Susan Lesley Dancer | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|
||||
ANNIE TAYLOR | Ymddiriedolwr | 10 January 2013 |
|
|
||||
SARAH ELINOR SMITH | Ymddiriedolwr | 02 March 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.