Hanes ariannol THE THIRD AGE TRUST
Rhif yr elusen: 288007
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.27m | £3.31m | £3.03m | £2.90m | £2.97m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.99m | £3.30m | £2.74m | £2.60m | £2.87m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £22.12k | £13.77k | £87.39k | £146.23k | £40.23k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £122.54k | £1.51m | £1.37m | £1.45m | £1.35m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.90m | £1.78m | £1.58m | £1.28m | £1.51m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.49k | £2.37k | £0 | £11.05k | £8.53k | |
|
Incwm - Arall | £214.17k | £56 | £0 | £8.77k | £72.51k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £12.00k | £10.00k | £0 | £141.82k | £4.77k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.82m | £1.84m | £1.33m | £1.31m | £1.57m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £175.81k | £1.47m | £1.41m | £1.29m | £1.30m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £355.25k | £394.53k | £338.56k | £332.08k | £240.10k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £20.44k | £0 | £18.10k | £20.47k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.