ymddiriedolwyr THE THIRD AGE TRUST
Rhif yr elusen: 288007
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Elizabeth Jane Thackray | Cadeirydd | 26 August 2021 |
|
|
||||||
Colin Stuart Luker | Ymddiriedolwr | 22 March 2024 |
|
|
||||||
David Blanchflower | Ymddiriedolwr | 22 March 2024 |
|
|
||||||
Maurice Pearse Austin | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||||
Jean Cubbin | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||||
Jean Jackson | Ymddiriedolwr | 24 March 2023 |
|
|||||||
John Lewis | Ymddiriedolwr | 24 March 2023 |
|
|
||||||
Mary Elizabeth Ervine | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|
||||||
DEREK MURRAY HARWOOD | Ymddiriedolwr | 26 August 2021 |
|
|||||||
Margaret Anne Fiddes | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|
||||||
Susan Parker | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|
||||||
Susan Elizabeth Berry OBE | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|
||||||
Allan Graham Walmsley | Ymddiriedolwr | 20 September 2020 |
|
|
||||||
Valerie Thelma Cobain | Ymddiriedolwr | 29 August 2019 |
|
|
||||||
John Bent | Ymddiriedolwr | 31 August 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.