ymddiriedolwyr TEMPLECOMBE RECREATION GROUND
Rhif yr elusen: 304464
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (86 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Michael Cave | Cadeirydd | 12 May 2015 |
|
|
||||
Dominic Jack Savage | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||
Philip James Bassett | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||
Stephen Arthur Hood | Ymddiriedolwr | 10 August 2021 |
|
|
||||
TINA JANE CHAPMAN | Ymddiriedolwr | 09 November 2018 |
|
|||||
ALLAN RAYMOND KERRY | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|
||||
MRS SARAH WEBB | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHARLES ARTHUR JAMES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GEOFFREY WILLIAM WILSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTOPHER JOHN GERARD HUKINS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.