Hanes ariannol SOLENT MIND
Rhif yr elusen: 1081116
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (15 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.71m | £6.25m | £6.67m | £8.54m | £11.26m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.60m | £6.09m | £6.26m | £8.31m | £10.29m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.97m | £4.92m | £5.27m | £7.48m | £10.09m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £340.97k | £247.56k | £21.26k | £290.27k | £418.25k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £192.31k | £257.70k | £275.23k | £373.51k | £223.30k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £210.10k | £240.67k | £216.46k | £379.51k | £479.84k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.31m | £5.75m | £6.17m | £7.77m | £10.51m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.66k | £5.30k | £3.85k | £738 | £46.36k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.33m | £5.75m | £5.82m | £7.95m | £9.87m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £272.79k | £114.48k | £441.89k | £357.51k | £417.78k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £34.44k | £29.18k | £40.92k | £51.68k | £60.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £290.27k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £224.71k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.