Hanes ariannol The Gregg Schools Trust
Rhif yr elusen: 1089055
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.57m | £4.56m | £5.61m | £6.01m | £6.34m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.57m | £4.70m | £5.21m | £5.69m | £6.23m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £45.81k | £159.39k | £123.93k | £15.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.62k | £367 | £2.21k | £1.96k | £4.41k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £9.30k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.56m | £4.40m | £5.05m | £6.00m | £6.32m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £249 | £77 | £607 | £10.75k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £159.39k | £552.58k | £7.35k | £8.60k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.49m | £4.70m | £5.21m | £5.69m | £6.23m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £84.54k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £27.23k | £34.28k | £45.78k | £33.11k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.