Hanes ariannol SARACENS SPORT FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1079316
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.08m | £952.14k | £1.01m | £1.12m | £1.37m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.02m | £978.99k | £892.44k | £1.11m | £1.34m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £2.45k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £35.00k | £55.29k | £53.14k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £180.98k | £303.55k | £447.98k | £328.50k | £298.30k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £217.45k | £74.92k | £26.25k | £140.79k | £144.74k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £682.17k | £573.67k | £443.48k | £648.89k | £927.44k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £91.55k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £5.70k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £817.43k | £751.89k | £701.17k | £883.65k | £1.18m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £207.02k | £227.10k | £191.27k | £230.78k | £165.20k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.55k | £0 | £10.80k | £10.20k | £11.10k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.