Hanes ariannol SHROPSHIRE & MID WALES FEDERATION OF TOWNSWOMEN'S GUILDS
Rhif yr elusen: 1086076
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2011 | 31/01/2012 | 31/01/2013 | 31/01/2014 | 31/01/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.42k | £23.58k | £23.45k | £19.85k | £30.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.96k | £23.67k | £24.50k | £19.85k | £29.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.