Hanes ariannol SYNERGY THEATRE PROJECT
Rhif yr elusen: 1088692
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £481.23k | £505.56k | £430.99k | £433.44k | £456.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £453.84k | £501.79k | £404.54k | £401.40k | £434.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £67.44k | £65.00k | £1.80k | £28.75k | £42.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £64.00k | £72.00k | £41.00k | £46.50k | £7.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £390.79k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £114.67k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £91 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £459.53k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £42.26k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £9.93k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.