ymddiriedolwyr MANCHESTER MIND
Rhif yr elusen: 1102058
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachel Simone Pearson | Cadeirydd | 19 January 2021 |
|
|
||||
Chantelle Louise Deane | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Hamza Yunus Ali Rana | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Lindsay Alice Cassie | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Andrew Hurst | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Natalie Harris | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Zainab Hashmi | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Simon Farr | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|
||||
Rhian Williams - Cooke | Ymddiriedolwr | 21 January 2020 |
|
|||||
Teresa Wilson | Ymddiriedolwr | 21 January 2020 |
|
|
||||
Emily Bloomfield | Ymddiriedolwr | 17 November 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.