ymddiriedolwyr ICFEM - MISSION (EUROPE)
Rhif yr elusen: 1107038
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr REBECCA LOUISE NIGHTINGALE | Ymddiriedolwr | 27 February 2021 |
|
|
||||
Dr Helena Jane Daniell | Ymddiriedolwr | 22 May 2020 |
|
|
||||
Philippa Ann Simkiss | Ymddiriedolwr | 22 February 2020 |
|
|||||
Very Rev Michael Robert Kierle | Ymddiriedolwr | 22 January 2016 |
|
|
||||
REV MARTIN ORAM | Ymddiriedolwr | 31 January 2015 |
|
|
||||
Rev LAURIE BURN | Ymddiriedolwr | 16 April 2014 |
|
|
||||
ANDREW JOHN CORNISH | Ymddiriedolwr | 29 May 2012 |
|
|||||
PETER LATHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.