ymddiriedolwyr THE THURSTONLAND SCHOOL WITH LUDLUM AND HORSFALL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1108945
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Michael Wood | Cadeirydd | 18 September 2019 |
|
|
||||
Katie Elizabeth Gaunt | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Lynsey Wagstaff | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
JAMES RICHARD SMITH | Ymddiriedolwr | 23 July 2018 |
|
|
||||
Angela Carmichael | Ymddiriedolwr | 10 June 2015 |
|
|
||||
George Anthony Clifton | Ymddiriedolwr | 10 June 2015 |
|
|
||||
REV Sean Robertshaw | Ymddiriedolwr |
|
||||||
CLLR ROBERT WILLIAM BARRACLOUGH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.