ymddiriedolwyr SALTBURN DISTRICT UNIVERSITY OF THE THIRD AGE (U3A)
Rhif yr elusen: 1109691
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARGO DAVIDSON-WOOD | Cadeirydd | 22 February 2023 |
|
|
||||
Deborah Barwick | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
Ann Strong | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
Paul Bradbury | Ymddiriedolwr | 05 May 2023 |
|
|
||||
DIANE PATRICIA GOLDBY | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Read | Ymddiriedolwr | 06 May 2022 |
|
|
||||
Kenneth Bladen | Ymddiriedolwr | 06 May 2022 |
|
|
||||
Gaye Batiz | Ymddiriedolwr | 07 May 2021 |
|
|||||
Mary Maternaghan | Ymddiriedolwr | 05 May 2019 |
|
|
||||
PAUL HEDLEY SPIGHT | Ymddiriedolwr | 25 September 2014 |
|
|
||||
Howard Leake | Ymddiriedolwr | 31 May 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.