ymddiriedolwyr INTEGRAL ALLIANCE
Rhif yr elusen: 1112515
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carol Bremer-Bennett | Cadeirydd | 01 January 2021 |
|
|
||||
Guido Johannes De Vries | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Anne Christine Reitsema | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Rev Melissa Anne Lipsett | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Nicholas Archer | Ymddiriedolwr | 06 April 2020 |
|
|
||||
Adele Paterson | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
Chris Lukkien | Ymddiriedolwr | 19 July 2017 |
|
|
||||
Nigel Harris | Ymddiriedolwr | 23 November 2015 |
|
|||||
ALLAN BUSSARD | Ymddiriedolwr | 13 October 2006 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.