ymddiriedolwyr THE ECUMENICAL PARTNERSHIP OF CHRIST THE CORNERSTONE MILTON KEYNES
Rhif yr elusen: 1122083
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krou Barthelemy Assoua | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Cheryl Lynn Montgomery | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Dr Patricia Anne Kyd | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Diane Mary Phillips | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Sarah Adjei | Ymddiriedolwr | 13 February 2022 |
|
|
||||
Peter Cope | Ymddiriedolwr | 18 July 2021 |
|
|||||
Carol Joyce Chapman | Ymddiriedolwr | 21 March 2021 |
|
|
||||
Nerys Steeds | Ymddiriedolwr | 31 January 2021 |
|
|
||||
Adrian Yardley | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Dr David Chapman | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Rick Mutwarasibo | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Grace Hunting | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|||||
Dr Cathy Hampton | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|||||
Victor Iain Porteus | Ymddiriedolwr | 27 July 2020 |
|
|||||
Rev Francis Higgins | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Rev George Mwaura | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|||||
REVEREND ERNESTO LOZADA-UZURIAGA | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.