Hanes ariannol SWIMATHON FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1123870
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.39m | £989.00k | £978.55k | £565.15k | £717.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.20m | £1.19m | £1.17m | £834.86k | £688.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £349.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.13m | £831.09k | £510.57k | £156.19k | £302.07k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £248.37k | £157.81k | £467.97k | £408.97k | £415.13k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £173 | £109 | £6 | £2 | £162 | |
|
Incwm - Arall | £9.83k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £94.69k | £131.80k | £1.17m | £834.86k | £688.71k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £856.59k | £756.46k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £10.20k | £10.20k | £11.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £38.71k | £0 | £28.05k | £475 | £6.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £248.52k | £302.27k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.