ymddiriedolwyr RUGBY BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1126606
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (63 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzanne Upton | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Emma Louise Tiller | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Rosemary Pugh | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|||||
Richard Carey Cowperthwaite | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Jessica Jane Quirke | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Emma Spraget | Ymddiriedolwr | 10 November 2020 |
|
|
||||
Michael Daulman | Ymddiriedolwr | 10 November 2020 |
|
|
||||
Rev David Fleming | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|||||
Milton Williams | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|
||||
GRAHAM RIDGWAY Secretary | Ymddiriedolwr | 08 November 2016 |
|
|
||||
MISS LOUISE MORLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.