ymddiriedolwyr WHITLEY BAY BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1126439
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Anthony Victor Ruddle | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|||||||
Stephen Frank Davidson | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|||||||
Rev Joel Jonathan Mercer | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||||
Katherine Lindsay Raine | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|||||||
Helen Margaret Amess-Sayer | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|||||||
Joanne Louise Harries | Ymddiriedolwr | 08 October 2018 |
|
|||||||
CRISPIAN PAUL OATES | Ymddiriedolwr | 03 April 2017 |
|
|||||||
Lynne Gradwell | Ymddiriedolwr | 20 April 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.