ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCESIASTICAL PARISH OF ST GEORGE'S CULLERCOATS
Rhif yr elusen: 1134800
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pauline Murray | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Jonathan Ryland | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Nathan Batten | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Gordon Wightman | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Ann Elizabeth Lilley | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Rosemary Kinghorn | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Paul Peter Corrigan | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Sean Dowinton | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Vivienne Barke | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Aubrey James Bowles | Ymddiriedolwr | 19 March 2017 |
|
|
||||
Andrew Pinkett | Ymddiriedolwr | 27 April 2015 |
|
|
||||
BRIAN MCNALLY | Ymddiriedolwr | 09 June 2011 |
|
|||||
MICHAEL ALFRED NICHOLSON | Ymddiriedolwr | 09 June 2011 |
|
|
||||
REVEREND ADRIAN HUGHES | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DOROTHY MARGARET PATTERSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.