Hanes ariannol MELTON LEARNING HUB
Rhif yr elusen: 1139747
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £592.97k | £677.98k | £713.11k | £702.64k | £797.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £533.38k | £590.98k | £592.24k | £623.37k | £716.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £44.32k | £180.26k | £228.24k | £216.78k | £73.52k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £147.26k | £266.19k | £317.16k | £220.74k | £268.88k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £443.07k | £411.50k | £393.47k | £477.49k | £526.55k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.52k | £170 | £2.47k | £4.35k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £121 | £131 | £10 | £54 | £2.44k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £533.38k | £590.98k | £592.24k | £623.37k | £716.08k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.11k | £44.74k | £45.23k | £34.24k | £22.92k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.