Hanes ariannol CHRIST CHURCH CHINEHAM, BASINGSTOKE
Rhif yr elusen: 1142640
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £205.92k | £215.27k | £176.01k | £221.53k | £208.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £197.15k | £198.13k | £177.41k | £195.10k | £195.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £43.17k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £300 | N/A | £800 | £43.17k | £628 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.