Hanes ariannol UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE STUDENTS' UNION
Rhif yr elusen: 1142616
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.05m | £3.69m | £3.23m | £2.17m | £2.52m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.69m | £3.72m | £3.60m | £2.20m | £2.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £73.21k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.31m | £1.19m | £1.19m | £1.29m | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £16.73k | £7.84k | £3.44k | £0 | £6.10k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.73m | £2.49m | £1.91m | £880.89k | £2.34m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £741 | £1.33k | £1.17k | £36 | £927 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £129.74k | £1.23k | £172.50k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.69m | £1.74m | £3.19m | £2.20m | £2.25m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.50k | £9.54k | £0 | £13.38k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £1.31m | £2.25m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £1.98m | £415.44k | £0 | £6.15k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.