ymddiriedolwyr HORIZON CHURCH SUTTON
Rhif yr elusen: 1143831
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Fletcher | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Wesley Maynard | Ymddiriedolwr | 17 February 2019 |
|
|
||||
Nicola Sutton | Ymddiriedolwr | 17 February 2019 |
|
|
||||
Samuel Gnanaseharam | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|
||||
MARK DAVID TOMLINSON | Ymddiriedolwr | 15 September 2013 |
|
|||||
DAVID HENRY SMITH | Ymddiriedolwr | 08 September 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.