ymddiriedolwyr LIGHTHOUSE BEACONSFIELD
Rhif yr elusen: 1151896
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Collins | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||
Joanna Michael | Ymddiriedolwr | 22 March 2021 |
|
|||||
Matthew Jones | Ymddiriedolwr | 08 May 2018 |
|
|||||
Jennifer Slade | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|||||
KERRY SMAJE | Ymddiriedolwr | 08 February 2013 |
|
|||||
RACHEL HARMEN | Ymddiriedolwr | 08 February 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.