ymddiriedolwyr SOUTH KERRIER HERITAGE TRUST
Rhif yr elusen: 1151834
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenny Rose Lee | Cadeirydd | 27 October 2020 |
|
|
||||
Sandra Margaret Husk | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||
James Neil Caddy | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||
Treve Nicholas Evans | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||
Jane Reynolds | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Julia Chambers | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Sarah Pringle | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Charlie Johns | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Eilish Calnan | Ymddiriedolwr | 27 October 2020 |
|
|||||
Susan Elizabeth Freeman | Ymddiriedolwr | 26 February 2019 |
|
|
||||
Victoria Ruth Wiltshire | Ymddiriedolwr | 28 February 2017 |
|
|
||||
DAVID JOHN TURNBULL | Ymddiriedolwr | 03 April 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.